KRS 0000034206
NIP5920202911
REGON00283568300000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKARSZEWACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMLECZARSKA W SKARSZEWACH
Data rejestracji 07 sie 2001 (23 lata temu) 07 sie 2001
Data usunięcia 13 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres DWORCOWA, 4, SKARSZEWY, 83-250, SKARSZEWY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5920202911
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETZDZISŁAW GRZEGORZ DOPIERAŁA
Likwidator
2017-05-09
2020-01-13
HENRYK SZCZODROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-07
2011-06-29
WŁADYSŁAW JAKUB BIELAWA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-07
2011-06-29
JÓZEF PLUTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-07
2012-08-16
JERZY DOLNY
Członek Organu Nadzoru
2001-08-07
2011-06-29
WOJCIECH BERNARD ZINKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-07
2011-06-29
KAZIMIERZ BOGUMIŁ STOLC
Członek Organu Nadzoru
2001-08-07
2020-01-13
JERZY WITOLD CZAPIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-07
2011-06-29
ANDRZEJ TADEUSZ WARENYCIA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-07
2011-06-29
FELIKS ŁANGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-07
2011-06-29
ROMAN BERNARD HEPKA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-29
2012-08-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ SWYMI PODPISAMI POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD.
ZDZISŁAW GRZEGORZ DOPIERAŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-08-07
2017-05-09
GRZEGORZ MICHNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-07
2017-05-09
BOŻENA BARBARA LANDOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-07
2017-05-09
2001-08-07
2017-05-09
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKARSZEWACH
Zakup dwóch autocystern o pojemności 14500 l każda na podwoziu DAF FAR CF 75.250
678 320,00 zł
194 600,00 zł
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
2004 - 2006
Więcej informacjiZakup cysterny o pojemności 14.000 lz oprzyrządowaniem na podwoziu DAF FAR CF75.250
433 747,97 zł
122 335,85 zł
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
2004 - 2006
Więcej informacjiZakup form do prasowania sera typu holenderskiego oraz zespołu urządzeń do : prasowania,otwierania formy do prasowania, wyjmowania sera z formy oraz kawałkowania sera po soleniu w solance.
271 966,69 zł
78 023,05 zł
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
2004 - 2006
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie