KRS 0000034186
NIP5491040513
REGON07063116300000
NazwaSTOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ZEUS" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRODZICÓW NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ZEUS"
Data rejestracji 07 sie 2001 (23 lata temu) 07 sie 2001
Data usunięcia 15 lip 2008 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SŁOWACKIEGO, 1A, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#911 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW I PROFESJONALNYCH #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7440Z REKLAMA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8532D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #9112Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMMARIAN MAKOŚ
Likwidator
2004-04-26
2008-07-15
JANINA TECHMAŃSKA
Likwidator
2004-04-26
2008-07-15
LUCYNA SPORYSZ
Likwidator
2004-04-26
2008-07-15
BRONISŁAWA STRZELECKA KUCZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-07
2003-04-04
MAŁGORZATA MARCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-07
2003-04-04
JAN TECHMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-07
2008-07-15
JÓZEF JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2008-07-15
GRZEGORZ PILARZ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2008-07-15
1980-02-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI SKŁADANYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ DWIE OSOBY: PREZES STOWARZYSZENIA, SKARBNIK STOWARZYSZENIA, LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY PRZEZ ZARZĄD.
EWA WYKA
CZŁONEK
2003-04-04
2008-07-15
AGATA PUCHAŁA
CZŁONEK
2003-04-04
2008-07-15
RENATA BARNAT
CZŁONEK
2001-08-07
2003-04-04
URSZULA POLANEK
PREZES
2001-08-07
2008-07-15
STANISŁAWA KOWALCZYK
WICEPREZES
2001-08-07
2003-04-04
JADWIGA PATYNA
WICEPREZES
2001-08-07
2003-04-04
MAŁGORZATA JANKOWSKA
CZŁONEK
2001-08-07
2003-04-04
EMILIA PASTERNAK
CZŁONEK
2001-08-07
2003-04-04
ZBIGNIEW SAWKA
CZŁONEK
2001-08-07
2003-04-04
ZOFIA SOKOŁOWSKA
WICEPREZES
2003-04-04
2008-07-15
2001-08-07
2004-04-26
STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ZEUS"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie