KRS 0000034036
REGON00082363500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY KOMINIARZY
Data rejestracji 08 sie 2001 (23 lata temu) 08 sie 2001
Data usunięcia 28 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MICHAŁOWICZA, 72, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7470 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓWMIROSŁAW BEDNARCZYK
Likwidator
2009-07-03
2011-01-25
KONRAD ZBIGNIEW MAŁMYGA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2003-06-27
MIROSŁAW BENON ANTOS
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2005-03-09
HENRYK FALKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2002-08-08
TERESA MAŁGORZATA KRESSO
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2005-07-22
KRZYSZTOF BIAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2005-06-27
BOŻENNA ANNA OBERMANN
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2005-07-22
WOJCIECH ROBERT MURAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2005-07-22
MIROSŁAW BEDNARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2008-05-23
GRZEGORZ BEDNARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2004-09-06
ZBIGNIEW PYRKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2003-06-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA. OŚWIADCZENIE WOLI NA PIŚMIE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI PODPISUJĄCU UMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
ANNA JANINA MIZIOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-08
2005-07-22
MARIAN OSTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-08
2009-07-03
ROBERT PAWELEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-08
2002-02-27
PIOTR FALKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-27
2005-03-09
WALDEMAR MICHAŁ WRONECKI
CZŁONEK
2005-03-09
2005-07-22
BOŻENNA ANNA OBERMANN
PREZES
2005-07-22
2009-07-03
WOJCIECH ROBERT MURAWSKI
CZŁONEK
2005-07-22
2007-05-16
TERESA MAŁGORZATA KRESSO
CZŁONEK
2005-07-22
2009-07-03
2001-08-08
2011-01-18
SPÓŁDZIELNIA
2001-08-08
2009-07-03
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
2009-07-03
2011-01-18
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY W LIKWIDACJI
2001-08-08
2005-06-27
MICHAŁOWICZA, 72, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie