KRS 0000033682
NIP7781020483
REGON63034023100000
NazwaMEBLE HOLDING AGROMAX SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMEBLE HOLDING AGROMAX
Data rejestracji 03 sie 2001 (23 lata temu) 03 sie 2001
Data usunięcia 04 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KRĘTA, 5, ZIELONA GÓRA, 65-770, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 250000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2500
Dane podatkowe
NIP 7781020483
data rejestracji 08 sty 1998
status Czynny
94102054020000020203665452
PKO Oddział 1 w Zielonej Górze
ul. Żeromskiego 2 65-066 Zielona Góra POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (50)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #03 RYBACTWO #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMATEUSZ KOSMOWSKI
Beneficjent
WOJCIECH KOSMOWSKI
Beneficjent
MATEUSZ KOSMOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MARIA WACŁAWA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2005-05-10
MARIA JOLANTA ŁUKASZCZUK KOTWICKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2001-08-20
ZDZISŁAW NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2014-09-04
LEONTYNA KOTWICKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2001-08-20
KAZIMIERZ KOTWICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2014-09-04
TERESA MIŁEK
Członek Organu Nadzoru
2005-05-10
2014-09-04
MATEUSZ KOSMOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WOJCIECH KOSMOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
WITOLD EDWARD KOSMOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-03
2013-11-13
JAN STEFAN PODLIPSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-13
2014-09-04
2001-08-03
2005-05-10
CZEREMCHOWA, 28 B, POZNAŃ, 61-474, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie