KRS 0000033598
NIP9290052233
REGON97004419900000
NazwaZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" - ZIELONA GÓRA, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" - ZIELONA GÓRA,
Data rejestracji 24 sie 2001 (23 lata temu) 24 sie 2001
Data usunięcia 20 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBROWSKIEGO, 25, ZIELONA GÓRA, 65-021, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 442200,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUTEOFIL ENGEL
Wspólnik
2001-08-24
2005-05-31
92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.200 ZŁ.
ELEONORA ENGEL
Wspólnik
2005-05-31
2016-06-20
92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55200,00 ZŁ
ANDRZEJ POLAŃSKI
Prokurent
2012-07-11
2013-06-11
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
HENRYK SALUS
Likwidator
2015-05-27
2016-06-20
BOGUSŁAW WOJCIECH GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2004-09-20
GRAŻYNA WŁODARCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2010-07-01
ANDRZEJ POLAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2004-09-20
ZBIGNIEW MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2007-09-10
KRZYSZTOF MACIEJ SUBOCZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2010-07-01
HENRYK SALUS
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2006-08-04
STANISŁAW BRONISŁAW SIADUL
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2013-06-11
JERZY STANISŁAW CZAJKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-10
2010-07-01
MARIA BOCIEK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-01
2013-06-11
STANISŁAWA CHARKOT GOSZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-06-11
2016-06-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄ NA ZASADZIE REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
STANISŁAW JERZY OGORZELEC
PREZES ZARZĄDU
2001-08-24
2006-08-04
HENRYK SALUS
PREZES ZARZĄDU
2006-08-04
2015-05-27
ALEKSANDER PIOTR FRYDRYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-04
2015-05-11
ANDRZEJ POLAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-04
2012-06-04
2001-08-24
2015-05-27
ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" - ZIELONA GÓRA, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie