KRS 0000033486
NIP7772553056
REGON63984498000000
Nazwa"SPECTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaSPECTEC INTERNATIONAL
Data rejestracji 03 sie 2001 (23 lata temu) 03 sie 2001
Data usunięcia 17 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PÓŁNOCNA, 16 A, WARSZAWA, 04-763, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3542Z PRODUKCJA ROWERÓWLIPIECZEŃSTWA, DRZWI I ZDERZAKÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCHBACH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5274Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUCHUN CHIANG LIEH
Wspólnik
2002-06-03
2004-06-07
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ.
MEI HUNG SHU
Wspólnik
2002-06-03
2011-11-30
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
SELIMA HADŽIĆ
Wspólnik
2011-11-30
2021-02-17
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000 ZŁOTYCH
FU-MEI LEE
Wspólnik
2001-08-03
2004-06-07
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA: PREZES SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO RÓWNIEŻ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
FU-MEI LEE
PREZES ZARZĄDU
2001-08-03
2002-06-03
FU-MEI LEE
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-03
2004-06-07
CHUN CHIANG LIEH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-03
2009-10-01
MEI HUNG SHU
PREZES ZARZĄDU
2002-06-03
2011-11-30
SELIMA HADŽIĆ
PREZES ZARZĄDU
2011-11-30
2021-02-17
2001-08-03
2002-06-03
FALCON INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-03
2011-06-20
RÓWNA, 6A, ZALASEWO, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie