KRS 0000033339
NIP8792093842
REGON00836685800000
NazwaSOLID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOLID
Data rejestracji 02 sie 2001 (23 lata temu) 02 sie 2001
Data usunięcia 11 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHROBREGO, 117, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE FASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-08-02
2012-07-17
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000 ZŁOTYCH
870199462
LECHOSŁAW ANDRZEJ GÓRECKI
Wspólnik
2001-08-02
2012-07-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR STRZAŁKA
Wspólnik
2012-07-17
2015-11-23
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,- ZŁOTYCH
JAKUB MACIEJ KWIATKOWSKI
Wspólnik
2012-07-17
2015-11-23
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000,- ZŁOTYCH
JUSTYNA ILONA KĘCIŃSKA
Wspólnik
2015-11-23
2017-04-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000 ZŁOTYCH
MAREK BOGUSŁAW FARBISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2012-07-17
KAZIMIERZ WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2012-07-17
RENATA BERNADETA STREMLAU
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2012-07-17
HALINA FARBISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2012-07-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiNIEZALEŻNIE OD ILOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU KAŻDY Z NICH MA PRAWO JEDNOOSOBOWO SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
LECHOSŁAW ANDRZEJ GÓRECKI
PREZES
2001-08-02
2012-07-17
SŁAWOMIR STRZAŁKA
PREZES
2012-07-17
2015-11-23
JUSTYNA ILONA KĘCIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-11-23
2017-04-11
2001-08-02
2012-07-17
OWOCOWA, 2, CHEŁMŻA, 87-140, CHEŁMŻA, POLSKA
Km 8752/21
2022-09-30
2023-03-22
12822.11 PLN
VI Nc-e 624306/15, VI Nc-e 624306/15, V GCo 427/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marek Gajda Kancelaria Komornicza nr IV w Toruniu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie