KRS 0000033083
NIP5252201226
REGON01721754500000
NazwaDOM NA URSYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOM NA URSYNOWIE
Data rejestracji 02 sie 2001 (23 lata temu) 02 sie 2001
Data usunięcia 01 lip 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUDWIKA RYDYGIERA, 15, WARSZAWA, 01-793, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSR SATCOM B.V. - SPÓŁKA PRAWA HOLENDERSKIEGO
Wspólnik
2001-08-02
2003-02-27
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24000 PLN
JOLANTA WANDA KOBRZYŃSKA
Wspólnik
2001-08-02
2005-04-29
286 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 143.000 ZŁOTYCH
NATALIA CHARASZ
Wspólnik
2001-08-02
2013-07-01
329 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 164500 ZŁOTYCH
SR PROPERTIES B.V.
Wspólnik
2003-02-27
2003-10-20
24 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 ZŁ
TOKINA SERVICES B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2003-02-27
2005-04-29
504 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 252.000 ZŁOTYCH
PROMOTIONAL PRODUCTS INTERNATIONAL B.V.
Wspólnik
2005-04-29
2005-10-28
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110000 ZŁOTYCH
NANETTE REAL ESTATE GROUP N.V.
Wspólnik
2005-10-28
2013-07-01
771 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 385.500 ZŁOTYCH
NANETTE FINANCIAL GROUP B.V.
Wspólnik
2005-04-29
2005-10-28
551 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 275500 ZŁOTYCH
NATALIA CHARASZ
Likwidator
2012-10-15
2013-07-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
LEON GURWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-08-02
2003-10-20
NATALIA CHARASZ
PREZES ZARZĄDU
2003-10-20
2012-10-15
2001-08-02
2007-12-17
"ROBYG INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-12-17
2012-10-15
DOM NA URSYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-02
2010-11-24
ŚWIĘTOKRZYSKA, 18, WARSZAWA, 00-052, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie