KRS 0000032773
REGON47234182400000
NazwaŚRÓDMIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaŚRÓDMIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 06 sie 2001 (23 lata temu) 06 sie 2001
Data usunięcia 30 maj 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIOTRKOWSKA, 17, ŁÓDŹ, 90-406, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2402000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOMIASTO ŁÓDŹ
Wspólnik
2001-08-06
2003-05-30
2.402 UDZIAŁY; O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.402.000,00 ZŁ.
000514182
JADWIGA KAWECKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2003-05-30
JÓZEF KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2003-05-30
WOJCIECH SZYGENDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2003-05-30
KRZYSZTOF POCAŁUJKO
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2003-05-30
EUGENIA ŚLESZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2003-05-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM PREZES ZARZĄDU.
ZBIGNIEW KAZIMIERZ JAKUBCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-06
2003-05-30
ANNA IRENA ZUBRYCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-06
2003-05-30
2001-08-06
2003-05-30
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-06
2003-05-30
ŚRÓDMIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-06
2003-05-30
PIOTRKOWSKA, 17, ŁÓDŹ, 90-406, ŁÓDŹ, POLSKA
2001-08-06
2003-05-30
4521A - BUDOWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH
2001-08-06
2003-05-30
7020Z - EKSPLOATACJA DOMÓW MIESZKALNYCH NA ZASADACH NAJMU
2001-08-06
2003-05-30
7012Z - NABYWANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
2001-08-06
2003-05-30
7020Z - WYNAJMOWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH TOWARZYSTWA
2001-08-06
2003-05-30
4521A - MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKÓW
2001-08-06
2003-05-30
7032A - SPRAWOWANIE NA PODSTAWIE UMÓW ZLECENIA ZARZĄDU BUDYNKAMI MIESZKALNYMI NIE STANOWIĄCYMI WŁASNOŚCI SPÓŁKI
2001-08-06
2003-05-30
4521A - ŚWIADCZENIE USŁUG INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ
2001-08-06
2003-05-30
7420A - PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ
2001-08-06
2003-05-30
4521A - BUDOWA BUDYNKÓW I LOKALI ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO I ZASPOKAJANIEM POTRZEB SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW
2001-08-06
2003-05-30
4521A - BUDOWA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH I JEDNORODZINNYCH ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH NA SPRZEDAŻ PRZY CZYM BUDYNKI TE I LOKALE NIE BĘDĄ REALIZOWANE Z KREDYTÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie