KRS 0000032599
NIP8981032416
REGON93079388000000
NazwaZAKŁAD STUDYJNO-PROJEKTOWY "POLITECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD STUDYJNO-PROJEKTOWY "POLITECHNIK"
Data rejestracji 02 sie 2001 (23 lata temu) 02 sie 2001
Data usunięcia 17 mar 2020 17 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOŻOWNICZA, 42, WROCŁAW, 50-147, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8981032416
data rejestracji 01 kwi 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMIROSŁAWA MARKIEWICZ KOLNIAK
Wspólnik
2001-08-02
2020-03-17
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.490 (PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
ANTONINA PAWŁOWA
Wspólnik
2001-08-02
2020-03-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄĆZNEJ WARTOŚCI 6.100 (SZEŚĆ TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH
TADEUSZ PIOTROWICZ
Wspólnik
2001-08-02
2020-03-17
16 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 610,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.760,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ANNA ZALEWSKA
Wspólnik
2001-08-02
2020-03-17
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.490 (PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
ANNA ZALEWSKA
Prokurent
2012-08-10
2019-02-19
PROKURA SAMOISTNA
TADEUSZ PIOTROWICZ
Likwidator
2019-02-19
2020-03-17
LUCJAN SZCZUBIAŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2005-08-04
EWA GEPPERT
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2006-09-18
WIKTOR DZIĘBAJ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2006-09-18
MARIANNA ELŻBIETA BRZEZOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-04
2006-09-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD PROKURENCI - SAMODZIELNIE - USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNICY - SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA ZARZĄD WIELOOSOBOWY - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA
TADEUSZ PIOTROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-08-02
2019-02-19
ANTONINA PAWŁOWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-02
2012-08-10
IRENA KRASICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-02
2002-05-17
ANNA ZALEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-17
2012-08-10
2001-08-02
2019-02-19
ZAKŁAD STUDYJNO-PROJEKTOWY "POLITECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-02
2006-06-30
GDAŃSKA, 7/9, WROCŁAW, 50-344, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie