KRS 0000032485
REGON05029299500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - HANDLOWE "BIALBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - HANDLOWE "BIALBUD"
Data rejestracji 31 lip 2001 (23 lata temu) 31 lip 2001
Data usunięcia 17 lut 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEN. FR. KLEEBERGA, 18, BIAŁYSTOK, 15-691, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 741000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #2416Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCHRYSZARD STANISŁAW HOJNA
Wspólnik
2001-07-31
2004-02-17
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120000 ZŁ.
JÓZEF BOROWSKI
Wspólnik
2001-07-31
2004-02-17
109 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 109000 ZŁ.
SŁAWOMIR JACKOWSKI
Wspólnik
2001-07-31
2004-02-17
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75000 ZŁ.
ANDRZEJ PAPASZ
Powiernik
2001-07-31
2004-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
BOGDAN WINCENTY SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-31
2004-02-17
RYSZARD STANISŁAW HOJNA
V - CE PREZES ZARZĄDU
2001-07-31
2004-02-17
ANDRZEJ ŚNIEG
V - CE PREZES ZARZĄDU
2001-07-31
2004-02-17
2001-07-31
2004-02-17
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-31
2004-02-17
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - HANDLOWE "BIALBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
2001-07-31
2004-02-17
GEN. FR. KLEEBERGA, 18, BIAŁYSTOK, 15-691, BIAŁYSTOK, POLSKA
2001-07-31
2004-02-17
7032A - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI
2001-07-31
2004-02-17
7032B - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI
2001-07-31
2004-02-17
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2001-07-31
2004-02-17
2416Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH
2001-07-31
2004-02-17
2521Z - PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2001-07-31
2004-02-17
2523Z - PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
2001-07-31
2004-02-17
4533B - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH
2001-07-31
2004-02-17
5153B - SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2001-07-31
2004-02-17
4521A - WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2001-07-31
2004-02-17
4521G - WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie