KRS 0000032420
REGON00624006000000
Nazwa"ALEXANDER FIELD CIGARETTE POLCOMPANY LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALEXANDER FIELD CIGARETTE POLCOMPANY LTD
Data rejestracji 31 lip 2001 (23 lata temu) 31 lip 2001
Data usunięcia 30 paź 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI, 9, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3577600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#1600Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5125Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIE PRZETWORZONEGO TYTONIU #5135Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #2953Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓWCTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCHE&M WORLD TOBACCO AND COMPUTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-07-31
2002-12-16
3.114 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 311.400,00 ZŁ
014161608
PAWEŁ ZIĘBA
Wspólnik
2001-07-31
2002-12-16
711 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71100 ZŁ
Wspólnik
2002-02-15
2004-06-30
622 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 311.000 ZŁ
47292412900000
Wspólnik
2002-12-16
2009-10-30
768 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 660.480 ZŁOTYCH
01416160800000
MIECZYSŁAW EDWARD TOŁOCZKO
Wspólnik
2003-12-11
2009-10-30
1792 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.541.120 ZŁOTYCH
DOMINIK BUDA
Wspólnik
2005-03-11
2009-10-30
480 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 412.800 ZŁOTYCH
ANDRZEJ HENRYK CZAJKOWSKI
Wspólnik
2005-03-11
2009-10-30
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 688.000 ZŁOTYCH
JOLANTA EWA MAZUR
Prokurent
2005-05-13
2006-02-21
PROKURA SAMOISTNA
ZDZISŁAW MICHALSKI
Likwidator
2006-02-21
2009-10-30
BARBARA BEDNARCZYK
Powiernik
2006-05-18
2009-10-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
BOGUMIŁ PACEK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-31
2005-01-04
BOGUSŁAW ZIĘBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-31
2004-06-30
TOMASZ ŚWIRTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-31
2006-02-21
2001-07-31
2006-02-21
"ALEXANDER FIELD CIGARETTE POLCOMPANY LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-31
2004-08-17
ST. KOSTKI POTOCKIEGO, 22, WARSZAWA, 02-958, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie