KRS 0000032333
NIP9570780293
REGON19209065200000
NazwaPAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPAST
Data rejestracji 01 sie 2001 (23 lata temu) 01 sie 2001
Data usunięcia 13 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 12, GDYNIA, 81-035, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAGRZEGORZ SADOWSKI
Beneficjent
GRZEGORZ SADOWSKI
reprezentant
GRZEGORZ SADOWSKI
Wspólnik
2001-08-01
2023-07-13
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
WOJCIECH RAFAŁ SZYMAŃSKI
Wspólnik
2001-08-01
2004-05-04
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ LEONARD WYGNAŃCZUK
Wspólnik
2004-05-04
2011-11-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
GRZEGORZ SADOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB KAŻDY Z NICH Z PROKURENTEM
GRZEGORZ SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-01
2023-07-13
WOJCIECH RAFAŁ SZYMAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-01
2004-05-28
PAWEŁ LEONARD WYGNAŃCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-04
2005-02-18
2001-08-01
2019-05-23
"ISO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2001-08-01
2004-05-04
JANA Z KOLNA, 55, GDYNIA, 81-354, GDYNIA, POLSKA
2004-05-04
2007-02-27
KOMANDORSKA, 23/25 A, GDYNIA, 81-232, GDYNIA, POLSKA
2007-02-27
2013-11-28
MIRECKIEGO, 12, GDYNIA, 81-229, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie