KRS 0000032319
NIP6460015667
REGON27198690400000
NazwaL.A.S. KONTNY - "LAMS" SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaL.A.S. KONTNY - "LAMS"
Data rejestracji 31 lip 2001 (23 lata temu) 31 lip 2001
Data usunięcia 29 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 78, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6460015667
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
14105012141000000700943681
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
93105013991000002339744043
INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106
al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYANDRZEJ PIOTR KONTNY
Beneficjent
BARTOSZ KRZYSZTOF KONTNY
Beneficjent
ZBIGNIEW MARIUSZ KONTNY
Beneficjent
ZBIGNIEW MARIUSZ KONTNY
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ PIOTR KONTNY
Wspólnik
2001-07-31
2017-09-29
STANISŁAW KONTNY
Wspólnik
2001-07-31
2017-09-29
ZBIGNIEW MARIUSZ KONTNY
Wspólnik
2001-07-31
2017-09-29
LUDWIK PIOTR KONTNY
Wspólnik
2003-03-05
2017-09-29
BARTOSZ KRZYSZTOF KONTNY
Wspólnik
2011-05-30
2017-09-29
Wspólnik
2017-07-04
2017-09-29
36661237200000
ANDRZEJ PIOTR KONTNY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BARTOSZ KRZYSZTOF KONTNY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ZBIGNIEW MARIUSZ KONTNY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY SAMODZIELNIE, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 30.000 EUR (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY EUR) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW
STANISŁAW KONTNY
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-31
2017-09-29
ZBIGNIEW MARIUSZ KONTNY
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-31
2017-09-29
LUDWIK PIOTR KONTNY
Członek Organu Reprezentacji
2003-03-05
2017-09-29
BARTOSZ KRZYSZTOF KONTNY
Członek Organu Reprezentacji
2011-05-30
2017-09-29
Członek Organu Reprezentacji
2017-07-04
2017-09-29
36661237200000
ANDRZEJ PIOTR KONTNY
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-31
2017-09-29
2001-07-31
2017-09-29
SPÓŁKA JAWNA
2001-07-31
2017-09-29
L.A.S. KONTNY - "LAMS" SPÓŁKA JAWNA
2001-07-31
2017-09-29
PRZEMYSŁOWA, 78, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
2017-07-04
2017-09-29
4645Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
2017-07-04
2017-09-29
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2017-07-04
2017-09-29
4649Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2017-07-04
2017-09-29
4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
2017-07-04
2017-09-29
4643Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2017-07-04
2017-09-29
4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2017-07-04
2017-09-29
4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2017-07-04
2017-09-29
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2017-07-04
2017-09-29
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2017-07-04
2017-09-29
5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie