KRS 0000031964
NIP8792284393
REGON87155654000000
NazwaŚWISTOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaŚWISTOWSKI
Data rejestracji 31 lip 2001 (23 lata temu) 31 lip 2001
Data usunięcia 05 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres RYDYGIERA, 41A, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji0
Dane podatkowe
NIP 8792284393
data rejestracji 01 sie 2001
status Czynny
18175012080000000009678298
BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3
ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA
24175012080000000006033512
BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3
ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA
27109015060000000136655329
SANPL 1 Oddział w Toruniu
ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
31175000090000000039057848
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
41175012080000000000875813
BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3
ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA
44109015060000000120615588
SANPL 1 Oddział w Toruniu
ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
57951100000002293020000010
BS9511 Centrala
ul. Lelewela 33 87-100 Toruń POLSKA
68109015060000000050020496
SANPL 1 Oddział w Toruniu
ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
78951100000002293020000020
BS9511 Centrala
ul. Lelewela 33 87-100 Toruń POLSKA
84109015060000000120615547
SANPL 1 Oddział w Toruniu
ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZBIGNIEW STANISŁAW ŚWISTOWSKI
Beneficjent
JOLANTA PLACHA
Beneficjent
JOLANTA PLACHA
reprezentant
STANISŁAWA ŚWISTOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2020-08-05
DOROTA HELENA ŚWISTOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2020-08-05
ADAM PIOTR PLACHA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2020-08-05
ZBIGNIEW STANISŁAW ŚWISTOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JOLANTA PLACHA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ZBIGNIEW STANISŁAW ŚWISTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-31
2015-07-02
ZBIGNIEW STANISŁAW ŚWISTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-02
2020-08-05
JOLANTA PLACHA
VICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-31
2015-07-02
JOLANTA PLACHA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-02
2020-08-05
2001-07-31
2020-08-05
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-31
2020-08-05
ŚWISTOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-31
2020-08-05
RYDYGIERA, 41A, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2015-07-02
2020-08-05
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2015-07-02
2020-08-05
4531Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2015-07-02
2020-08-05
4532Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2015-07-02
2020-08-05
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-07-02
2020-08-05
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2015-07-02
2020-08-05
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie