KRS 0000031884
REGON71028378700000
Nazwa"EKOSERVICE" PODLASKIE INWESTYCJE BUDOWLANE JAN GRZECHNIK I INNI SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa"EKOSERVICE" PODLASKIE INWESTYCJE BUDOWLANE JAN GRZECHNIK I INNI
Data rejestracji 30 lip 2001 (23 lata temu) 30 lip 2001
Data usunięcia 03 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SOKOŁOWSKA, 95, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6400000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5800000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji640000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#45 BUDOWNICTWO #2626Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW I WYROBÓW CERAMICZNYCH OGNIOTRWAŁYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2652Z PRODUKCJA WAPNA #2653Z PRODUKCJA GIPSU #2661B PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU #2666Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH #2663Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #2664Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5530A RESTAURACJE #5551Z STOŁÓWKI #5540Z BARY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8513Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA #8514C POZOSTAŁA DZIAŁALANOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9302Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2212Z WYDAWANIE GAZET #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCHGRZEGORZ ANDRZEJ KURYŁO
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2006-08-29
HALINA MARIA SIEMKOWICZ GRZECHNIK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2017-04-03
ZYGMUNT KWICZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2006-08-29
FRANCISZEK KAMECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2006-08-29
WIESŁAW KRASUSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2006-08-29
MARCIN GRZECHNIK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-29
2017-04-03
ANNA NAZARUK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-29
2017-04-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
JAN GRZECHNIK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-30
2017-04-03
2001-07-30
2003-09-24
PUŁASKIEGO, 10, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie