KRS 0000031663
REGON73093716700000
Nazwa"MARIANNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMARIANNO
Data rejestracji 27 lip 2001 (23 lata temu) 27 lip 2001
Data usunięcia 19 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRATERSKA, 25, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1930A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGO #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGOMARIAN KOSTULSKI
Wspólnik
2001-07-27
2018-11-19
50 (PIĘĆDZIESIĄT)- ŁĄCZNIE 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ.
MARIAN KOSTULSKI
Likwidator
2005-10-27
2018-11-19
HELENA KOSTULSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2018-11-19
SEBASTIAN KOSTULSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2018-11-19
KATARZYNA SZYMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2018-11-19
MAŁGORZATA KRYSTYNA SZUKALSKA SKALSKA
Powiernik
2002-01-03
2002-06-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARIAN KOSTULSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-27
2005-10-27
2001-07-27
2005-10-27
"MARIANNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie