KRS 0000031567
NIP9130003935
REGON00039514500000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 20 sie 2001 (23 lata temu) 20 sie 2001
Data usunięcia 30 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KOLEJOWA, 36, ŚRODA ŚLĄSKA, 55-300, ŚRODA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #1581Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #1561Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIEJANINA GAWLIK
Likwidator
2013-01-29
2014-10-30
ZENON ZYGMUNT BARTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2014-10-30
HENRYK CEGLAREK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2002-08-12
BOGUMIŁA ALINA STEC
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2010-07-06
BOLESŁAW KARNAS
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2002-08-12
AUGUSTYN CHABRASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2002-08-12
STANISŁAW SENDYKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2014-10-30
STANISŁAW SZOPA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2014-10-30
MICHAŁ MIKOŁAJ BILIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-12
2010-07-06
WIESŁAW JÓZEF HAMKAŁO
Członek Organu Nadzoru
2002-08-12
2003-06-24
ZDZISŁAW MUCHA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-12
2010-07-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁDZIELNIA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNOOSOBOWY ZARZĄD
MIECZYSŁAW STANISŁAW KUDRYŃSKI
SPOŁECZNY PREZES ZARZĄDU
2001-08-20
2001-10-17
JERZY MICHALSKI
SPOŁECZNY WICEPREZES ZARZĄDU - KIEROWNIK SPÓŁDZIELNI
2001-08-20
2006-03-20
TADEUSZ HAMKAŁO
SPOŁECZNY PREZES ZARZĄDU
2001-10-17
2006-03-20
TADEUSZ HAMKAŁO
SPOŁECZNY WICEPREZES ZARZĄDU - KIEROWNIK SPÓŁDZIELNI
2006-03-20
2009-09-04
TADEUSZ HAMKAŁO
PREZES ZARZĄDU
2009-09-04
2013-01-29
STANISŁAW SZOPA
SPOŁECZNY PREZES ZARZĄDU - DELEGOWANY DO ZARZĄDU CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
2006-03-20
2009-09-04
2001-08-20
2013-01-29
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie