KRS 0000031544
NIP8512800854
REGON81236792400000
Nazwa"BARNIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBARNIM
Data rejestracji 27 lip 2001 (23 lata temu) 27 lip 2001
Data usunięcia 29 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIELKA ODRZAŃSKA, 30, SZCZECIN, 70-535, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1423000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7031 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCISPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE"
Wspólnik
2001-07-27
2021-04-29
2847 (DWA TYSIĄCE OSIEMSET CZTERDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1423000 (JEDEN MILION CZTERYSTA DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
001314812
RENATA MAŁGORZATA BRZOZOWSKA
Prokurent
2001-07-27
2002-10-22
SAMOISTNA
BOGDAN MIROSŁAW SIENIAWSKI
Likwidator
2003-02-06
2019-03-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ JEST PREZES ZARZĄDU.
ELŻBIETA GÓRNIK
PREZES
2001-07-27
2002-10-22
BOGDAN MIROSŁAW SIENIAWSKI
PREZES
2002-10-22
2003-02-06
2001-07-27
2003-02-06
"BARNIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie