KRS 0000031487
NazwaLIVENET - GRUPA INTER- ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLIVENET - GRUPA INTER- ES
Data rejestracji 27 lip 2001 (23 lata temu) 27 lip 2001
Data usunięcia 23 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DŁUGOSZA, 31, WROCŁAW, 51-162, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 392000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#5164 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7031 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄPIOTR PONIKOWSKI
Wspólnik
2001-07-27
2010-12-23
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BOGDAN WOJCIECH MAZUR
Wspólnik
2001-07-27
2010-12-23
384 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 192.000 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
WOJCIECH MAZUR
Likwidator
2009-12-10
2010-12-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZYNNOŚCI PRAWNE, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) EURO W ZŁOTYCH WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU NBP Z DNIA DOKONANIA MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE SAMODZIELNIE PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
BOGDAN WOJCIECH MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2001-07-27
2009-12-10
PIOTR PONIKOWSKI
VICE PREZES ZARZĄDU
2001-07-27
2009-12-10
2001-07-27
2001-11-10
LIVNET - GRUPA INTER- ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-10
2009-12-10
LIVENET - GRUPA INTER- ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie