KRS 0000031235
NIP8450000814
REGON79000789800000
NazwaZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Data rejestracji 26 lip 2001 (23 lata temu) 26 lip 2001
Data usunięcia 13 mar 2017 13 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SUWALSKA, 21, GIŻYCKO, 11-500, GIŻYCKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 688100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCHJADWIGA KONOPKA
Prokurent
2009-05-20
2015-02-19
SAMOISTNA
MIASTO GIŻYCKO
Wspólnik
2001-07-26
2017-03-13
825 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 82.500,00 ZŁ
790671171
ROMAN CZEBERKUS
Wspólnik
2001-07-26
2014-02-26
1001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.100,00 ZŁ
JADWIGA KONOPKA
Likwidator
2015-02-19
2015-04-16
ROMAN CZEBERKUS
Likwidator
2015-04-16
2017-03-13
IWONA HONORATA WOJCIULEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2003-01-13
STEFAN CUDZANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2003-01-13
JADWIGA KONOPKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2006-04-10
KRYSTYNA MŁYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2003-01-13
JACEK WŁODZIMIERZ MARTUN
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2016-05-05
KAZIMIERZ EKSTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2006-04-10
ROBERT WALDEMAR KEMPA
Członek Organu Nadzoru
2006-04-10
2014-04-04
ANDRZEJ STRZELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-06
2015-02-19
EWA PIETKIEL
Członek Organu Nadzoru
2014-05-06
2017-03-13
ROMAN CZEBERKUS
Członek Organu Nadzoru
2015-02-19
2015-04-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JANUSZ STANISŁAW KOZOŃ
PREZES
2014-06-11
2015-02-19
ROMAN CZEBERKUS
PREZES ZARZĄDU
2001-07-26
2014-06-06
KRYSTYNA JANINA MURAWSKA KOPANIARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-26
2014-04-04
RYSZARD BORAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-26
2008-12-23
2001-07-26
2015-02-19
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie