KRS 0000030923
REGON81263402900000
Nazwa"AT - TERMODOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAT - TERMODOM
Data rejestracji 26 lip 2001 (23 lata temu) 26 lip 2001
Data usunięcia 25 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁOKIETKA, 7D, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#2811A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #7011 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4541 TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4543B SZTUKATORSTWO #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #2952A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJHANICZNYCHE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCHDIETRICH BOHLE
Wspólnik
2001-07-26
2020-09-25
49 UDZIAŁÓW PO 500,-ZŁ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,-ZŁ.
ROMUALD BOGUSŁAW MARKOWSKI
Wspólnik
2001-07-26
2020-09-25
17 UDZIAŁÓW PO 500,-ZŁ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,-ZŁ.
ZBIGNIEW HENRYK NATKANIEC
Wspólnik
2001-07-26
2020-09-25
17 UDZIAŁÓW PO 500,-ZŁ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,-ZŁ.
RYSZARD LELIŃSKI
Wspólnik
2001-07-26
2020-09-25
17 UDZIAŁÓW PO 500,-ZŁ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,-ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
DIETRICH BOHLE
PREZES ZARZĄDU
2001-07-26
2020-09-25
ROMUALD BOGUSŁAW MARKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-26
2020-09-25
ZBIGNIEW HENRYK NATKANIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-26
2020-09-25
RYSZARD LELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-26
2020-09-25
2001-07-26
2020-09-25
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-26
2020-09-25
"AT - TERMODOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-26
2020-09-25
ŁOKIETKA, 7D, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
2001-07-26
2020-09-25
2811A - PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
2001-07-26
2020-09-25
2811B - PRODUKCJA KONSTRUKCJI STALOWYCH
2001-07-26
2020-09-25
2811C - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH
2001-07-26
2020-09-25
7011 - ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2001-07-26
2020-09-25
7012 - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2001-07-26
2020-09-25
4521A - WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2001-07-26
2020-09-25
4541 - TYNKOWANIE
2001-07-26
2020-09-25
4542Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
2001-07-26
2020-09-25
4543A - POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
2001-07-26
2020-09-25
4543B - SZTUKATORSTWO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie