KRS 0000030747
REGON00041943700000
NazwaKRAWIECKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "LESZCZYNIANKA"
Krótka nazwaKRAWIECKA PRACY "LESZCZYNIANKA"
Data rejestracji 27 lip 2001 (23 lata temu) 27 lip 2001
Data usunięcia 11 maj 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SŁOWIAŃSKA, 53, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANIELA SPYRKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2005-05-11
URSZULA BRUDŁO
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2005-05-11
TERESA JADWIGA SZYMANIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2005-05-11
MARIA MONIKA STERNA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2005-05-11
TERESA KLUPSCH
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2005-05-11
MARIA JOLANTA BŁAŻEJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2005-05-11
KRYSTIAN MACIEJ JĘDRASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2005-05-11
ARTUR SZYMANIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2005-05-11
HALINA ZOFIA NOWACKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2005-05-11
DANUTA ANIELA SOWKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2005-05-11
KRZYSZTOF CZESŁAW GÓRNIAK
Powiernik
2003-07-02
2005-04-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZŁONKÓW, W TYM Z PREZESA I DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. OŚWIADCZENIE WOLI SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
MARZENA JOLANTA KANIA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-27
2002-06-14
DANUTA MARIA IDCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-27
2002-06-14
DANUTA TERESA WYSZUMIAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-27
2002-03-28
MARIA JOLANTA BŁAŻEJCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO PEŁNIENIA TEJ FUNKCJI
2002-03-28
2005-05-11
ANIELA SPYRKA
CZŁONEK ZARZĄDU ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO PEŁNIENIA TEJ FUNKCJI
2002-06-14
2005-05-11
ZBIGNIEW JAN PIWOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-14
2005-05-11
2001-07-27
2005-05-11
SPÓŁDZIELNIA
2001-07-27
2005-05-11
KRAWIECKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "LESZCZYNIANKA"
2001-07-27
2005-05-11
SŁOWIAŃSKA, 53, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
2001-07-27
2005-05-11
1822A - PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA
2001-07-27
2005-05-11
1822B - PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA
2001-07-27
2005-05-11
1824Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY
2001-07-27
2005-05-11
5142Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY
2001-07-27
2005-05-11
5242Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY
2001-07-27
2005-05-11
7484B - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA PRZY UWZGLĘDNIENIU ZASAD RACHUNKU EKONOMICZNEGO
2001-07-27
2005-05-11
9305Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PRZY UWZGLĘDNIENIU ZASAD RACHUNKU EKONOMICZNEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie