KRS 0000030585
REGON97068469700000
NazwaZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH I REHABILITACYJNYCH "MEDIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH I REHABILITACYJNYCH "MEDIR"
Data rejestracji 24 lip 2001 (23 lata temu) 24 lip 2001
Data usunięcia 13 paź 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SULECHOWSKA, 4A, ZIELONA GÓRA, 65-119, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 162100,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8513Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA #8514C POZOSTAŁA DZIAŁALANOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8511Z SZPITALNICTWO #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH"ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-07-24
2003-10-13
375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37500 ZŁ.
970299278
ZASTAL WAGONY SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-07-24
2003-10-13
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000-ZŁ.
971181432
"ZASTAL" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-07-24
2003-10-13
322 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32200,00 ZŁ
006104350
BOGDAN LUCJAN KANIEWSKI
Prokurent
2001-07-24
2002-12-17
SAMODZIELNA
RYSZARD FRANCISZEK SZCZĄCHOR
Likwidator
2002-12-17
2003-10-13
RYSZARD OBLĘGÓR
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2002-07-16
KAZIMIERA EMILIA MIROŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2003-10-13
BOŻENA JÓZEFA OSTROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2003-10-13
MIRON JERZY CZWOJDA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2003-10-13
JÓZEF KLIMAS
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2003-10-13
ZOFIA FAUST
Członek Organu Nadzoru
2002-07-16
2003-10-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM UPOWAŻNIONY JEST PREZES DO KWOTY 20000-ZŁ., A POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SKŁĄDA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ 1 OSOBY DO SKŁĄDANIA OŚWAIDCZEŃ W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES SAMODZIELNIE DO KWOTY 20000-ZŁ., - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DO KWOTY 30000-ZŁ. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ TYCH KWOT WYMAGA ZGODY RADY NADZORCZEJ.
RYSZARD FRANCISZEK SZCZĄCHOR
PREZES
2002-07-16
2002-12-17
KRZYSZTOF JAN KRÓL
PREZES
2001-07-24
2002-07-16
2001-07-24
2002-12-17
ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH I REHABILITACYJNYCH "MEDIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie