KRS 0000030541
REGON97065519300000
NazwaTEQ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTEQ POLSKA
Data rejestracji 24 lip 2001 (23 lata temu) 24 lip 2001
Data usunięcia 29 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres J. H. DĄBROWSKIEGO, 75, POZNAŃ, 60-523, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #72 INFORMATYKA #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄHANS JOACHIM DIETRICH
Wspólnik
2009-03-11
2019-08-29
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500 ZŁ
TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA
Wspólnik
2001-07-24
2004-12-06
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050 ZŁ
007022223
TEQ TECHNOLOGIETRANSFER QUALITATS & UMWELTMANAGEMENT GMBH
Wspólnik
2001-07-24
2004-12-06
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950 ZŁ
TECHNOLOGIETRANSFER & QUALITATSSICHERUNG GMBH TEQ GMBH
Wspólnik
2001-07-24
2009-03-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ.
CLAUS MORGENSTERN
Wspólnik
2009-03-11
2019-08-29
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWUOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARTUR JAN KOT
PREZES ZARZĄDU
2001-07-24
2004-12-06
KAROL PAWEŁ MICHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-06
2019-08-29
2001-07-24
2004-12-06
"TNOIK-TEQ" TRANSFER TECHNOLOGII, ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-24
2004-12-06
BOHATERÓW WESTERPLATTE, 11, ZIELONA GÓRA, 65-034, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie