KRS 0000030447
NIP9540020471
REGON27179285000000
NazwaZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH INTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH INTECH
Data rejestracji 26 lip 2001 (23 lata temu) 26 lip 2001
Data usunięcia 19 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONARSKIEGO, 3, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-940, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUSTANISŁAW WASZKIEWICZ
Wspólnik
2001-07-26
2001-09-24
20 SZT. 2.000,00
BOŻENA WASZKIEWICZ
Wspólnik
2001-07-26
2001-09-24
20 SZT. 2.000,00
JAN ZRAŁEK
Wspólnik
2001-09-24
2008-03-03
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00ZŁ
MAREK WASZKIEWICZ
Wspólnik
2007-11-05
2017-08-14
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00ZŁ
PAWEŁ WASZKIEWICZ
Wspólnik
2007-11-05
2017-08-14
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00ZŁ
Wspólnik
2007-11-05
2018-04-19
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ.
27187641700000
MICHAŁ STASZEWSKI
Prokurent
2011-04-29
2018-04-19
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA LASEK
Prokurent
2005-02-14
2018-04-19
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF MARCIN JAGIELSKI
Prokurent
2008-08-29
2009-08-25
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ WASZKIEWICZ
Prokurent
2011-01-03
2018-04-19
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ ZAWIERANIA UMÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE A TAKŻE PROKURENT SAMODZIELNIE O ILE ZOSTANIE POWOŁANY.
ANDRZEJ MICHAŁ CIEŚLA
PREZES ZARZĄDU
2003-09-10
2008-08-29
ANDRZEJ ZYGMUNT
PREZES ZARZĄDU
2008-08-29
2018-04-19
JAN MARIAN KRAWIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-26
2005-02-14
2001-07-26
2003-12-05
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "INTECH-KATOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-26
2005-02-14
BUDOWLANA, 2C, KATOWICE, 40-301, KATOWICE 15, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie