KRS 0000030438
NIP6570082222
REGON29033708000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE SUPRIMEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE SUPRIMEX LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 24 lip 2001 (23 lata temu) 24 lip 2001
Data usunięcia 08 cze 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WITOSA, 86, KIELCE, 25-561, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 440000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 410000,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji8800
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#312 WYKONAWSTWO ORAZ POMIARY SIECI I SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH #316 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #3330Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOALICJA GRAŻYNA DŁUGOSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2011-06-08
DANUTA MARIA WRONA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2003-12-17
HENRYK DŁUGOSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2003-12-17
BOGUSŁAW STANISŁAW WRONA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2011-06-08
KRZYSZTOF EDWARD LIS
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2011-06-08
WŁADYSŁAW ROBAK
Powiernik
2004-12-16
2011-05-31
KAZIMIERZ JAN MALARA
Prokurent
2001-07-24
2004-01-15
PROKURA ŁĄCZNA
STANISŁAW MAREK SKOPOWSKI
Prokurent
2004-01-15
2011-06-08
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RYSZARD STACHURA
PREZES
2001-07-24
2011-06-08
MARIA EUFEMIA KWIETNIEWSKA
WICEPREZES
2001-07-24
2004-01-15
RYSZARD SOBOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-24
2004-01-15
2001-07-24
2010-04-28
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE SUPRIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie