KRS 0000030378
NIP5250004875
REGON00042231000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY SUROWCÓW WTÓRNYCH
Krótka nazwaPRACY SUROWCÓW WTÓRNYCH
Data rejestracji 25 lip 2001 (23 lata temu) 25 lip 2001
Data usunięcia 03 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KAZIMIERZOWSKA, 52, WARSZAWA, 02-546, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email SPSW@MEDIANET.PL
Dane podatkowe
NIP 5250004875
data rejestracji 01 sty 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETRYSZARD MARCHEWKA
Pełnomocnik
2017-07-10
2020-08-03
PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI. PEŁNOMOCNIK MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM
MAŁGORZATA WALKIEWICZ
Pełnomocnik
2019-10-14
2020-08-03
PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI. PEŁNOMOCNIK MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM
MAŁGORZATA WALKIEWICZ
Pełnomocnik
2010-06-30
2010-11-15
PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI PEŁNOMOCNIK MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM
TOMASZ KRZYSZTOF ZIEMSKI
Pełnomocnik
2010-06-30
2010-11-15
PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI PEŁNOMOCNIK MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM
ELŻBIETA MAŁGORZATA SZCZESZEK
Pełnomocnik
2010-11-15
2019-10-14
PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI. PEŁNOMOCNIK MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM
WOJCIECH SZTOKINIER
Członek Organu Nadzoru
2002-11-20
2007-08-10
GRAŻYNA MAŁGORZATA DĄBROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-20
2005-03-16
HANNA BRONISŁAWA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-20
2010-06-30
PIOTR STĘPNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-20
2005-06-24
RYSZARD MARCHEWKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-20
2005-03-16
JOLANTA EWA AMBROZIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-16
2009-07-29
ELŻBIETA MAŁGORZATA SZCZESZEK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-24
2007-08-10
MAREK ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-24
2007-08-10
MAREK SKROK
Członek Organu Nadzoru
2007-08-10
2009-07-29
GRAŻYNA MAŁGORZATA DĄBROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-07-29
2012-06-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.
GRAŻYNA MAŁGORZATA DĄBROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-16
2006-07-17
PIOTR STĘPNIEWSKI
ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU Z RADY NADZORCZEJ
2005-03-16
2005-06-24
ELŻBIETA IZABELA OBUSZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-24
2006-12-13
WALDEMAR SZCZEPAN KUNYSZ
PREZES
2001-07-25
2009-07-29
TOMASZ KRZYSZTOF ZIEMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-17
2009-07-29
WOJCIECH SZTOKINIER
CZŁONEK ZARZĄDU - ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU Z RADY NADZORCZEJ
2006-12-13
2007-08-10
MAŁGORZATA WALKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-10
2010-06-30
WOJCIECH SZTOKINIER
PREZES
2009-07-29
2017-07-10
MAREK SKROK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-29
2010-06-30
ANDRZEJ JAN WŁODARCZYK
CZŁONEK
2001-07-25
2005-03-16
2001-07-25
2005-03-16
RÓŻANA, 36, WARSZAWA, 02-659, WARSZAWA, POLSKA
2005-03-16
2013-09-12
RÓŻANA, 36, WARSZAWA, 02-569, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie