KRS 0000030376
NIP6730006432
REGON00104476100000
NazwaPOWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOWSZECHNA SPOŻYWCÓW "SPOŁEM"
Data rejestracji 25 lip 2001 (23 lata temu) 25 lip 2001
Data usunięcia 29 cze 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WYSZYŃSKIEGO, 26, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#5211 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5222 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY #5225 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #5221 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #1582 PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #1598 PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5139 NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7140 WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #1585 PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK I PODOBNYCH PRODUKTÓW MĄCZNYCHTOMASZ JAKUB MUSIAŁ
Likwidator
2010-06-22
2012-06-29
TOMASZ JAKUB MUSIAŁ
Likwidator
2003-03-05
2005-05-09
ANDRZEJ OBŁĘKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2001-12-03
ANNA WĘGRZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2001-12-03
ZENONA MISZTAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2005-06-29
LEOKADIA ANNA KACZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2001-12-03
EWA ŁYSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2005-06-29
ALEKSANDER ADAM MATUSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2001-12-03
ELŻBIETA SOJKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2005-06-29
WIESŁAWA SITARZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2005-06-29
ANDRZEJ KUŁAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2005-06-29
JAN JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2005-06-29
TOMASZ JAKUB MUSIAŁ
Powiernik
2003-03-05
2005-05-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY. SPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW.
WŁADYSŁAW SYROKA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-25
2001-12-03
ALEKSANDER ADAM MATUSIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-12-03
2002-03-22
IWONA HELENA POŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-22
2002-09-06
KORNELIA LEWANDOWSKA
PREZES SPÓŁDZIELNI
2002-09-06
2010-06-22
2001-07-25
2003-03-05
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" W SZCZECINKU
2003-03-05
2005-05-09
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" W UPADŁOŚCI
2005-05-09
2010-06-22
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPOŁEM"
2001-07-25
2005-09-15
BOHATERÓW WARSZAWY, 31-35, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie