KRS 0000030287
NIP1132326006
REGON01737598800000
NazwaMIZAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIZAMAR
Data rejestracji 23 lip 2001 (23 lata temu) 23 lip 2001
Data usunięcia 28 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ANNOPOL, 4, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#7440Z REKLAMA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCHIZABELLA MARYNOWSKA
Wspólnik
2001-07-23
2006-07-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY )ZŁOTYCH
MIROSŁAW ZENON MARYNOWSKI
Wspólnik
2001-07-23
2003-09-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY)ZŁOTYCH
KATARZYNA RURKA
Wspólnik
2003-09-29
2008-09-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
AGNIESZKA STELMASIAK
Wspólnik
2006-07-14
2008-09-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ WERNEROWICZ
Wspólnik
2008-09-08
2016-07-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
IZABELLA MARYNOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-23
2006-07-14
MIROSŁAW ZENON MARYNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-23
2003-09-29
KATARZYNA RURKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-29
2006-07-14
KATARZYNA RURKA
PREZES ZARZĄDU
2006-07-14
2008-09-08
ANDRZEJ WERNEROWICZ
PREZES
2008-09-08
2014-12-10
2001-07-23
2002-08-21
KOBIELSKA, 60, WARSZAWA, 04-389, WARSZAWA, POLSKA
2002-08-21
2008-09-23
NIEKŁAŃSKA, 38, WARSZAWA, 03-924, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie