KRS 0000030158
REGON87119342100000
NazwaLENZE SYSTEMY AUTOMATYKI - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLENZE SYSTEMY AUTOMATYKI -
Data rejestracji 24 lip 2001 (23 lata temu) 24 lip 2001
Data usunięcia 04 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYDYGIERA, 47, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2914Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2922Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓWCOWYCHTYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2923Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2924A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2940B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #3110B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3120A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3161Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO SILNIKÓW I POJAZDÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #3330Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANALENZE AUSLANDSVERTRIEB GMBH Z SIEDZIBĄ W AERZEN - GROSS BERKEL
Wspólnik
2001-07-24
2003-06-04
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000000ZŁ
ANDRZEJ LIKSZA
Wspólnik
2001-07-24
2001-11-12
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125000 ZŁOTYCH
MACIEJ JAROSŁAW STASIAK
Wspólnik
2001-07-24
2001-11-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH
LENZE - ROTIW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
Wspólnik
2003-06-04
2011-01-04
2.000 (DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000000 ZŁ. (JEDEN MILION ZŁ)
272650856
DIETER JOHAN MUNDHENKE
Prokurent
2001-07-24
2003-07-30
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ALBO ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM SPÓŁKI DO WARTOŚCI 50.000,-ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, POWYŻEJ 50.000,-ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DIETER GERHARD PLETZ
PREZES ZARZĄDU
2001-07-24
2003-07-30
ANDRZEJ LIKSZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-24
2001-11-12
MARTIN SCHAFFARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-12
2003-07-30
RAFAŁ KRZYSZTOF KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-30
2005-06-07
MARIUSZ SNOWACKI
PREZES ZARZĄDU
2005-06-07
2007-10-18
TOBIASZ WITOR
PREZES ZARZĄDU
2007-10-18
2007-12-28
PIOTR CHOŚCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-12-28
2011-01-04
2001-07-24
2002-03-21
KOCIEWSKA, 30A, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2002-03-21
2003-06-04
RYDYGIERA, 33D, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie