KRS 0000030011
NIP5540239144
REGON09040801800000
NazwaMATMAR COMINDEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMATMAR COMINDEX POLSKA
Data rejestracji 23 lip 2001 (23 lata temu) 23 lip 2001
Data usunięcia 30 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NIEZAPOMINAJEK, 1D, KRAKÓW, 30-239, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#1084Z PRODUKCJA PRZYPRAW #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI #1102Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHMAUTNER MARKHOF COMINDEX B.V.
Wspólnik
2001-07-23
2004-07-26
4000 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 8.500.000 ZŁ
MAUTNER MARKHOF INTERNATIONAL B.V.
Wspólnik
2004-07-26
2007-01-24
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500.000 ZŁ
MATMAR SE, SPÓŁKA EUROPEJSKA
Wspólnik
2007-01-24
2011-01-28
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500.000 ZŁ
HPS HOLDING GMBH
Wspólnik
2011-01-28
2012-05-25
4 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8 500 000 ZŁ
HPS BETEILIGUNGS - UND LIEGENSCHAFTS-VERWALTUNGS GMBH
Wspólnik
2012-05-25
2015-01-30
4 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8 500 000 ZŁ
TOMASZ MIĘDZIK
Prokurent
2006-10-20
2007-10-25
SAMOISTNA
TOMASZ MIĘDZIK
Likwidator
2014-02-25
2015-01-30
PETER SPAK
Likwidator
2014-02-25
2015-01-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ANTONI MIECZYSŁAW PARADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-23
2004-07-26
ZBIGNIEW ZAWIERUCHA
PREZES ZARZĄDU
2004-07-26
2006-09-21
PETER SPAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-29
2014-02-25
HANS PETER SPAK
PREZES ZARZĄDU
2006-09-21
2007-05-18
ALEX KRAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-18
2007-10-25
HANS PETER STIPSITS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-18
2007-10-25
TOMASZ MIĘDZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-25
2014-02-25
GERALD SCHEWEDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-25
2007-11-30
HERBERT EMBERGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-25
2007-11-30
GERHARDT OBERLECHNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-30
2008-07-02
2001-07-23
2007-05-18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE MATMAR COMINDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-18
2014-02-25
MATMAR COMINDEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-23
2002-10-23
SŁAWĘCINEK, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
2002-10-23
2007-05-18
4A, SŁAWĘCINEK, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
2007-05-18
2007-10-25
POLECZKI, 12, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
2007-10-25
2007-11-29
SŁAWĘCINEK, 4A, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
2007-11-29
2007-12-28
4A, SŁAWĘCINEK, 88-100, SŁAWĘCINEK, POLSKA
2007-12-28
2008-12-11
SŁAWĘCINEK, 4A, SŁAWĘCINEK, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
2008-12-11
2011-01-28
KOŚCIELNA, 3, KRAKÓW, 30-034, KRAKÓW, POLSKA
2011-01-28
2012-05-25
PIŁSUDSKIEGO, 19, KRAKÓW, 31-110, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie