KRS 0000029781
NIP8130336955
REGON69023669100000
NazwaPEKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPEKUM LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 22 sie 2001 (23 lata temu) 22 sie 2001
Data usunięcia 26 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HANASIEWICZA, 17A, RZESZÓW, 35-103, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1120500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8130336955
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 gru 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMIGRZEGORZ MAZUR
reprezentant
CZESŁAW JÓZEF MALICKI
reprezentant
ANNA AGATA SOWA
reprezentant
GRZEGORZ MAZUR
Beneficjent
MAREK KAMYCKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-24
2008-05-27
CZESŁAW MALICKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-04
2013-11-25
MAREK KAMYCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2002-07-29
MARTA ELŻBIETA LECH
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2002-07-29
ZBIGNIEW ŚWIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2005-07-06
JERZY WILK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2005-07-06
JERZY ŁAKOMY
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2005-07-06
JÓZEF WANDAS
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2005-07-06
ANDRZEJ PENAR
Członek Organu Nadzoru
2005-07-06
2006-08-24
STANISŁAW SOŁTYS
Członek Organu Nadzoru
2005-07-06
2006-08-24
Powiernik
2013-09-23
2023-04-26
06147359600000
JAN MIECZYSŁAW PASELA
Prokurent
2007-06-21
2008-05-27
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZOFIA CZECH
Prokurent
2008-05-27
2009-03-17
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA AGATA SOWA
Prokurent
2011-07-06
2013-11-25
SAMOISTNA
GRZEGORZ MAZUR
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU KANCELARII EMPE SP. Z O.O. SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
RYSZARD ANDRZEJ WIŚNIOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-27
2011-07-06
JAN MIECZYSŁAW PASELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-27
2011-07-06
JAN MIECZYSŁAW PASELA
PREZES ZARZĄDU
2011-07-06
2013-11-25
ANNA AGATA SOWA
PREZES ZARZĄDU
2013-11-25
2023-04-26
CZESŁAW JÓZEF MALICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-25
2023-04-26
BOGUSŁAW JÓZEF SKOCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-22
2005-07-06
ANDRZEJ FELIKS MARUSZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-22
2002-07-29
ZOFIA CZECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-22
2008-05-27
ZDZISŁAW WŁADYSŁAW KUŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-29
2005-07-06
ANDRZEJ FELIKS MARUSZAK
PREZES ZARZĄDU
2005-07-06
2006-06-12
2001-08-22
2005-02-03
PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH "PEKUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-02-03
2013-09-23
PEKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie