KRS 0000029695
NIP7132664835
REGON43228890800000
NazwaLUBELSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ MAKI
Krótka nazwaLUBELSKIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ MAKI
Data rejestracji 20 lip 2001 (23 lata temu) 20 lip 2001
Data usunięcia 20 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, 23, LUBLIN, 20-060, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@LSAM-MAKI.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAEWA ANNA MICHALSKA
Likwidator
2018-04-06
2018-06-20
LESZEK MAREK GĘCA
Likwidator
2007-05-29
2017-05-20
ALINA LINART
Likwidator
2007-05-29
2017-05-20
MAREK MARSZAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2017-05-20
RENATA WIERZEJSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2017-05-20
JANINA BUKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2017-05-20
HALINA TERESA SZEWERA
Członek Organu Nadzoru
2017-05-20
2018-04-06
ZOFIA HENRYKA JAKÓBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2017-05-20
2018-04-06
BOŻENNA ELŻBIETA SZYMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-05-20
2018-04-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA STOWARZYSZENIE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W INNYCH SPRAWACH NIŻ UJĘTE W PKT. 1 UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARTA MAŁEK
PREZES
2001-07-20
2007-05-29
ANNA WESOŁOWSKA
SEKRETARZ
2001-07-20
2007-05-29
JOLANTA ŻUKOWSKA
SKARBNIK
2001-07-20
2007-05-29
LESZEK MAREK GĘCA
CZŁONEK
2001-07-20
2007-05-29
EWA ANNA MICHALSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-05-20
2018-04-06
PAWEŁ TADEUSZ WEŁDYCZ
V-CE PREZES
2001-07-20
2007-05-29
URSZULA AGNIESZKA WOJEWODA
WICE PREZES ZARZĄDU
2017-05-20
2018-04-06
MARTA NATALIA DEMKOWSKA KUTRZEPA
SEKRETARZ
2017-05-20
2018-04-06
WŁODZIMIERZ ORZECHOWSKI
SKARBNIK
2017-05-20
2018-04-06
LIDIA TERESA ABRAMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-20
2018-04-06
2001-07-20
2017-05-20
POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY LUDOWEJ I MIEJSKIEJ "SŁAWINIACY"
2001-07-20
2017-05-20
97, DĄBROWICA, 21-008, TOMASZOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie