KRS 0000029672
NIP6640003200
REGON29004115500000
Nazwa"BUDEX - SZYK" R.PROKOP I SPÓŁKA - SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"BUDEX - SZYK" R.PROKOP I SPÓŁKA -
Data rejestracji 20 lip 2001 (23 lata temu) 20 lip 2001
Data usunięcia 24 mar 2023 24 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. BANKOWA, 7, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6640003200
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
67150014581214500608890000
SANPL 5 Oddział w Kielcach
ul. Warszawska 28 25-312 Kielce POLSKA
41851800062001002341730001
BS8518 Centrala
ul. Kilińskiego 1 27-200 starachowicki POLSKA
13851700070017019935050001
BS8517 Centrala
ul. 1 Maja 6 28-131 buski POLSKA
79848000042001000033650001
BS8480 Centrala
ul. Stefana Batorego 1A 28-100 buski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6491Z LEASING FINANSOWY #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHRYSZARD WITOLD PROKOP
Beneficjent
FILIP ŁUKASZ PROKOP
Beneficjent
RYSZARD WITOLD PROKOP
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
FILIP ŁUKASZ PROKOP
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
STANISŁAW PAJĄK
Wspólnik
2001-07-20
2006-03-31
DOROTA GRAŻYNA PAJĄK
Wspólnik
2001-07-20
2006-03-31
RYSZARD WITOLD PROKOP
Wspólnik
2001-07-20
2023-03-24
MARIA DANUTA TOKARSKA PROKOP
Wspólnik
2001-07-20
2006-03-31
FILIP ŁUKASZ PROKOP
Wspólnik
2001-07-20
2023-03-24
RYSZARD WITOLD PROKOP
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
WICEPREZES ZARZĄDU
FILIP ŁUKASZ PROKOP
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI.
RYSZARD WITOLD PROKOP
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-20
2023-03-24
FILIP ŁUKASZ PROKOP
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-20
2023-03-24
MARIA DANUTA TOKARSKA PROKOP
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-20
2006-03-31
STANISŁAW PAJĄK
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-20
2006-03-31
DOROTA GRAŻYNA PAJĄK
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-20
2006-03-31
2001-07-20
2017-10-11
KRYWKI, 18, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie