KRS 0000029568
NIP5213114598
REGON01645499300000
NazwaSCHROFF GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaSCHROFF GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaSCHROFF GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Data rejestracji 20 lip 2001 (23 lata temu) 20 lip 2001
Data usunięcia 13 mar 2009 13 mar 2009
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres MARYNARSKA, 21, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego LAGENALBER STRASSE, 96/100, STRAUBENHARDT, 75334, STRAUBENHARDT, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCHRYSZARD PŁATEK
OSOBA UPOWAŻNIONA W ODDZIALE DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO
2001-07-20
2009-03-13
ROY T. RUEB
Prokurent
2001-07-20
2002-09-30
PROKURA ŁĄCZNA
HERMANN HEIER
Prokurent
2001-07-20
2002-01-23
PROKURA ŁĄCZNA
WALTER KRITIKOS
Prokurent
2001-07-20
2002-01-23
PROKURA ŁĄCZNA
JOCHEN PHILIPPI
Prokurent
2001-07-20
2009-03-13
PROKURA ŁĄCZNA
ERIC GUIOL
Prokurent
2001-07-20
2009-03-13
PROKURA ŁĄCZNA
RAGALLER STEVE J.
Prokurent
2001-07-20
2002-01-23
PROKURA ŁĄCZNA
MALSCH RAGALLER
Prokurent
2001-07-20
2002-01-23
PROKURA ŁĄCZNA
ROBERT VAN LEEUVEN
Prokurent
2002-01-23
2002-09-30
PROKURA ŁĄCZNA
PAUL MAZURA
Prokurent
2002-01-23
2009-03-13
PROKURA ŁĄCZNA
JURGEN MACHTEL
Prokurent
2002-01-23
2009-03-13
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEŚLI USTANOWIONY JEST ZARZĄD JEDNOOSOBOWY LUB GDY JEST ON UPOWAŻNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI WE WSZYSTKICH INNYCH PRZYPADKACH SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
OLIVER GOSEMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-20
2002-09-30
WALTER KRITIKOS
CZŁONEK ZARZADU
2002-09-30
2009-03-13
RANDALL HOGAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-20
2002-09-30
KENNETH MAC DONALD LEWANDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-20
2002-09-30
PETER B. DESSING
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-30
2009-03-13
2001-07-20
2006-06-20
MARYNARSKA, 19 A, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
2001-07-20
2002-01-23
LAGENALBER STRASSE, 96 / 100, STAUBENHARDT, 75334, STAUBENHARDT, NIEMCY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie