KRS 0000029473
NIP9371023508
REGON07069054000000
Nazwa"WAKO-FORSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWAKO-FORSTER
Data rejestracji 19 lip 2001 (23 lata temu) 19 lip 2001
Data usunięcia 29 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEGIONÓW, 57, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWFORSTER METALLBAU GESELLSCHAFT M.B.H
Wspólnik
2001-07-19
2017-06-29
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁ DWIEŚCIE TYSIĘCY
KRYSTYNA WARDAS
Wspólnik
2001-07-19
2004-09-22
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁ)
ZENON KAZIMIERZ MAZUREK
Wspólnik
2001-07-19
2017-06-29
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁ)
MAREK JANUSZ BLAT
Wspólnik
2001-07-19
2017-06-29
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁ)
MAREK JANUSZ BLAT
Prokurent
2015-06-30
2016-05-13
PROKURA SAMOISTNA
MAREK JANUSZ BLAT
Prokurent
2005-06-24
2014-08-18
JOLANTA MARIA KRAJNIAK
Prokurent
2014-08-18
2015-06-30
PROKURA SAMOISTNA
ZENON KAZIMIERZ MAZUREK
Likwidator
2016-06-27
2017-06-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA I DOKUMENTY PODPISUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRYSTYNA WARDAS
PREZES ZARZĄDU
2001-07-19
2004-09-22
ZENON KAZIMIERZ MAZUREK
PREZES
2004-09-22
2016-06-27
WOJCIECH JERZY PAWLUSIAK
WICEPREZES
2001-07-19
2005-06-24
ZENON KAZIMIERZ MAZUREK
WICEPREZES
2001-07-19
2004-09-22
2001-07-19
2004-09-22
"WAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-22
2016-06-27
"WAKO-FORSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie