KRS 0000029333
NIP7542657987
REGON53164885600000
Nazwa"HAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHAG
Data rejestracji 20 lip 2001 (23 lata temu) 20 lip 2001
Data usunięcia 30 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1-GO MAJA, 30, OPOLE, 45-355, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 27000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOHERBERT ALFONS FAHRNER
Wspólnik
2001-07-20
2004-01-07
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6000 ZŁ
ADRIAN JÓZEF MIKA
Wspólnik
2001-07-20
2004-08-16
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9000,00 ZŁ.
GERARD JÓZEF PIECHOTA
Wspólnik
2001-07-20
2004-08-16
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9000,00 ZŁ.
HENRYK JÓZEF WOSCH
Wspólnik
2001-07-20
2004-08-16
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9000,00 ZŁ.
Wspólnik
2004-08-16
2018-01-30
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27000,00 ZŁ.
53224301500000
HENRYK JÓZEF WOSCH
Prokurent
2001-07-20
2004-08-16
SAMODZIELNA
GERARD JÓZEF PIECHOTA
Prokurent
2001-07-20
2004-08-16
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
ADRIAN JÓZEF MIKA
PREZES
2001-07-20
2004-08-16
ROBERT CZECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-08-16
2015-01-30
2001-07-20
2002-12-06
KOŚNEGO, 70, OPOLE, 45-372, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie