KRS 0000028821
NIP9511984640
REGON01637396400000
NazwaBAU-GRENZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBAU-GRENZE
Data rejestracji 17 lip 2001 (23 lata temu) 17 lip 2001
Data usunięcia 13 wrz 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRASZEWSKIEGO, 9, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #2665Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWO- CEMENTOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOBNYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANASTANISŁAW ANDRZEJ DURAK
Wspólnik
2001-07-17
2012-01-26
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 ZŁOTYCH
VELOX - WERK S.R.O. HRANICE CZECHY
Wspólnik
2001-07-17
2013-09-13
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF NOWAK
Wspólnik
2003-06-10
2012-01-26
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF SZCZERBOWICZ
Wspólnik
2003-06-10
2013-09-13
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 ZŁOTYCH
HERBERT MAITZ
Likwidator
2012-10-02
2013-09-13
LENKA CAGANOVA
Likwidator
2012-10-02
2013-09-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA - PREZES SPÓŁKI
JAROSŁAW PORĘCKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-17
2001-10-10
STANISŁAW ANDRZEJ DURAK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-10
2003-06-10
STANISŁAW ANDRZEJ DURAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-10
2011-10-18
KRZYSZTOF NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2003-06-10
2011-10-18
KRZYSZTOF SZCZERBOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-10
2011-10-18
HERBERT MAITZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-10-18
2012-10-02
LENKA ČAGANOVÁ
PREZES ZARZĄDU
2011-10-18
2012-10-02
2001-07-17
2011-10-18
VELOX - WERK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-10-18
2012-10-02
BAU-GRENZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-17
2005-08-16
ROENTGENA, 45, WARSZAWA, 02-781, WARSZAWA, POLSKA
2005-08-16
2011-10-18
SOJOWA, 20B, OLSZTYN, 10-804, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie