KRS 0000028336
NIP9591496083
REGON29243574000000
NazwaŚWIĘTOKRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELARSKO - TURYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Krótka nazwaŚWIĘTOKRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELARSKO - TURYSTYCZNE.
Data rejestracji 17 lip 2001 (23 lata temu) 17 lip 2001
Data usunięcia 29 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres URZĘDNICZA, 13, KIELCE, 25-729, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1018000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAELŻBIETA SKIBA
Wspólnik
2001-07-17
2016-12-29
545 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 272 500,00 ZŁ
KRYSTYNA MARIA PIRÓG
Wspólnik
2001-07-17
2004-07-09
340 (TRZYSTA CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170.000,00 ZŁ ( STO SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANDRZEJ JERZY LUĆKO
Wspólnik
2001-07-17
2016-12-29
290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 145 000,00 ZŁ
GRZEGORZ TADEUSZ STĘPIEŃ
Wspólnik
2001-07-17
2001-10-16
240 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 (STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JADWIGA ŚLINKO
Wspólnik
2001-10-16
2015-07-31
280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000,00 ZŁOTYCH.
KAZIMIERZ WŁADYSŁAW BISKUP
Wspólnik
2003-04-17
2016-12-29
548 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 274.000,00 ZŁOTYCH.
ARKADIUSZ SEBASTIAN LUĆKO
Wspólnik
2014-08-05
2016-12-29
326 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 163 000,00 ZŁ
GRAŻYNA DUBOWSKA
Wspólnik
2015-07-31
2016-12-29
280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140 000,00 ZŁ
KRYSTYNA MARIA PIRÓG
Członek Organu Nadzoru
2001-07-17
2003-04-17
GRZEGORZ TADEUSZ STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-17
2003-04-17
ANDRZEJ JERZY LUĆKO
Członek Organu Nadzoru
2001-07-17
2014-10-21
DANUTA JANINA PSYK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-17
2005-06-29
JADWIGA ŚLINKO
Członek Organu Nadzoru
2003-04-17
2015-10-22
MARZENA BARBARA SMYKIEL
Członek Organu Nadzoru
2003-04-17
2004-07-09
KAZIMIERZ WŁADYSŁAW BISKUP
Członek Organu Nadzoru
2005-06-29
2009-01-27
URSZULA MARIA KOWALIK
Członek Organu Nadzoru
2009-01-27
2012-02-13
ALEKSANDRA BĄK
Członek Organu Nadzoru
2012-02-13
2014-10-21
MAŁGORZATA ALINA WILKOŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-10-21
2016-12-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ELŻBIETA SKIBA
PREZES
2001-07-17
2016-12-29
MAREK OLEWIŃSKI
WICEPREZES
2001-07-17
2016-12-29
2001-07-17
2007-09-28
URZĘDNICZA, 16, KIELCE, 25-729, KIELCE, POLSKA
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę hotelu oraz zakup nowoczesnego wyposażenia
6 826 005,99 zł
2 010 871,02 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie