KRS 0000027872
NIP7792048539
REGON63955680800000
NazwaSERVEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSERVEX
Data rejestracji 16 lip 2001 (23 lata temu) 16 lip 2001
Data usunięcia 05 lis 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PALACZA, 13, POZNAŃ, 60-242, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 59000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻYFRITIDSRESOR HOLDING AB
Wspólnik
2001-07-16
2001-10-16
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
1-2-FLY GMBH
Wspólnik
2001-10-16
2007-11-05
1.180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.000,00 ZŁOTYCH
ANNA KATARZYNA PRĄDZYŃSKA
Likwidator
2006-02-17
2007-11-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA KATARZYNA PRĄDZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-16
2006-02-17
EWA JOANNA POLAKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-16
2003-09-11
AGNIESZKA MAŁGORZATA PARYŻAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-16
2002-07-25
LARS ARNE NILSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-16
2001-12-27
HENRIK TURESSON NORLIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-27
2002-03-14
2001-07-16
2002-07-25
SERVEX
2002-07-25
2006-02-17
SERVEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie