KRS 0000027470
NIP5342094805
REGON01622193500000
Nazwa"BAMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBAMS
Data rejestracji 19 lip 2001 (23 lata temu) 19 lip 2001
Data usunięcia 27 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres INŻYNIERSKA, 6, WARSZAWA, 03-422, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6412 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ OPERATOR PUBLICZNY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAROBERT WACŁAW JAKUBOWSKI
Wspólnik
2001-07-19
2002-06-04
50 UDZIAŁÓW TO JEST O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH, KAŻDY UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁOTYCH
MAREK ZAJĄC
Wspólnik
2001-07-19
2002-06-04
50 UDZIAŁÓW TO JEST O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH, KAŻDY UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁOTYCH
ROBERT JAN MATYSEK
Wspólnik
2002-06-04
2021-10-27
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 PLN (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BEATA MARIA MATYSEK
Wspólnik
2002-06-04
2021-10-27
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 PLN (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAREK ZAJĄC
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-19
2002-06-04
ROBERT JAN MATYSEK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-04
2021-10-27
BEATA MARIA MATYSEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-04
2021-10-27
ROBERT WACŁAW JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-19
2002-06-04
2001-07-19
2002-06-04
AL. KRAKOWSKA, 55, SĘKOCIN NOWY, 05-090, RASZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie