KRS 0000027404
NIP5681411697
REGON13037740000000
Nazwa"ŻAKOP" SPÓŁKA JAWNA HENRYK ŻAK I WSPÓLNICY
Krótka nazwa"ŻAKOP" HENRYK ŻAK I WSPÓLNICY
Data rejestracji 17 lip 2001 (23 lata temu) 17 lip 2001
Data usunięcia 14 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres TRAKT LUBELSKI, 347 C, WARSZAWA, 04-667, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIAJANUSZ JAN KOPYTOWSKI
Wspólnik
2001-07-17
2003-05-12
HENRYK STANISŁAW ŻAK
Wspólnik
2001-07-17
2017-12-14
BARBARA KATARZYNA KOPYTOWSKA
Wspólnik
2001-07-17
2003-05-12
BARBARA IRENA ŻAK
Wspólnik
2001-07-17
2004-09-30
GRAŻYNA MARIA EGIERT
Wspólnik
2004-09-30
2005-05-16
MARTA BRZOSTOWICZ
Wspólnik
2005-05-16
2017-12-14
KRZYSZTOF CYPRIAN GIETLING
Prokurent
2003-09-08
2004-09-30
PROKURA ŁĄCZNA
JANUSZ JAN KOPYTOWSKI
Prokurent
2003-05-12
2003-09-08
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM ZE WSPÓLNIKÓW
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
JANUSZ JAN KOPYTOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-17
2003-05-12
HENRYK STANISŁAW ŻAK
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-17
2017-12-14
BARBARA KATARZYNA KOPYTOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-17
2003-05-12
BARBARA IRENA ŻAK
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-17
2004-09-30
GRAŻYNA MARIA EGIERT
Członek Organu Reprezentacji
2004-09-30
2005-05-16
MARTA BRZOSTOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2005-05-16
2017-12-14
2001-07-17
2003-05-12
"ŻAKOP" JANUSZ KOPYTOWSKI, HENRYK ŻAK SPÓŁKA JAWNA
2003-05-12
2004-09-30
"ŻAKOP" SPÓŁKA JAWNA HENRYK ŻAK, BARBARA ŻAK
2001-07-17
2003-09-08
LEŚNA, 15, PUŁTUSK, 06-102, PUŁTUSK, POLSKA
2003-09-08
2010-05-14
STASZICA, 11, PUŁTUSK, 06-100, PUŁTUSK, POLSKA
2010-05-14
2010-12-15
KOŚCIUSZKI, 11, PUŁTUSK, 06-100, PUŁTUSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie