KRS 0000026877
NIP8790169216
REGON00033935900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA HANDLOWA "GEESTOR" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHANDLOWA "GEESTOR"
Data rejestracji 11 lip 2001 (23 lata temu) 11 lip 2001
Data usunięcia 07 lip 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres LELEWELA, 18 A, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIEWA JOLANTA DOGIL
Likwidator
2013-05-24
2014-07-07
ANDRZEJ CHMIEL
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2002-08-29
ANDRZEJ MEDERSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2002-08-29
HANNA CZARNECKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2002-08-29
HENRYKA JÓŹWICKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2014-07-07
RYSZARD KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2006-08-21
JÓZEF MATERNY
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2002-08-29
WIESŁAW PIOTR DALECKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-08
2014-07-07
ALEKSANDER MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2010-09-08
JULIAN DĄBROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2014-07-07
GRAŻYNA ELŻBIETA KASZUBA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2006-08-21
EWA DOGIL
Pełnomocnik
2010-10-05
2013-05-24
PEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM
DANUTA WAŃSKA
Pełnomocnik
2010-10-05
2013-05-24
PEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM PEŁNOMOCNIKIEM LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY ŁĄCZNIE.
DANUTA MARIA GÓRZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-11
2002-08-29
EWA DOGIL
W-CE PREZES DO SPRAW ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
2001-07-11
2002-08-29
EWA DOGIL
PREZES ZARZĄDU
2002-08-29
2008-02-14
EWA DOGIL
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-14
2010-10-05
STANISŁAW JARMOŁOWICZ
W-CE PREZES DO SPRAW HANDLU
2001-07-11
2002-08-29
HENRYK MORCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-29
2006-07-12
DANUTA WAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-29
2010-10-05
GRAŻYNA ELŻBIETA KASZUBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-12
2008-02-14
GRAŻYNA ELŻBIETA KASZUBA
PREZES ZARZĄDU
2008-02-14
2013-05-24
2001-07-11
2013-05-24
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA "GEESTOR"
2001-07-11
2011-10-20
JĘCZMIENNA, 19, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie