KRS 0000026762
NIP5832679571
REGON19203946700000
Nazwa"NET-SAT MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNET-SAT MEDIA
Data rejestracji 11 lip 2001 (23 lata temu) 11 lip 2001
Data usunięcia 26 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres T.CHAŁUBIŃSKIEGO, 25 C, GDAŃSK, 80-807, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 216030,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHSTOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW SIECI KABLOWEJ TV "CHEŁM-SAT"
Wspólnik
2001-07-11
2012-08-31
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.100,00 ZŁ
002867499
WOJCIECH ROMAN MICHALSKI
Wspólnik
2004-09-09
2012-08-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.250,00 ZŁ
GRZEGORZ KAZIMIERZ TRETYN
Wspólnik
2004-09-09
2015-12-11
132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.620,00 ZŁ
ANNA MARIA NIECHWIEDOWICZ
Wspólnik
2006-01-04
2012-08-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.250,00 ZŁ
JANUSZ ALEKSANDER SŁOWIŃSKI
Wspólnik
2006-01-04
2015-12-11
132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.620,00 ZŁ
MACIEJ ZIELIŃSKI
Wspólnik
2006-01-04
2015-12-11
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.350,00 ZŁ
MAREK STEFAN BARCZYŃSKI
Wspólnik
2006-01-04
2012-08-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.250,00 ZŁ
Wspólnik
2015-12-11
2016-03-21
707 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 201.495,00 ZŁ
36028564700000
GRZEGORZ KAZIMIERZ TRETYN
Wspólnik
2001-07-11
2004-01-08
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ.
ARKADIUSZ MAREK BINDER
Wspólnik
2001-07-11
2004-01-08
MAREK STEFAN BARCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2016-03-21
ANNA MARIA NIECHWIEDOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2004-01-08
ANTONI AUGUSTYN
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2016-03-21
WOJCIECH ROMAN MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2016-03-21
KRYSTYNA MARIA TRETYN
Członek Organu Nadzoru
2006-01-04
2007-07-09
KRYSTYNA TRETYN
Członek Organu Nadzoru
2010-08-25
2016-03-21
BEATA EWA STOLA
Członek Organu Nadzoru
2016-03-21
2019-02-26
JANUSZ JAKUB NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2016-03-21
2019-02-26
SŁAWOMIR ANDRZEJ BINDER
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2006-01-04
ALICJA WIECZORKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-08
2006-01-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO Z PROKURENTEM.
JANUSZ ALEKSANDER SŁOWIŃSKI
WICEPREZES
2004-01-08
2016-03-21
JERZY WACŁAW GOŁĘBIOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-21
2019-02-26
ZOLTÁN BODNÁR
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-21
2019-02-26
GRZEGORZ KAZIMIERZ TRETYN
PREZES ZARZĄDU
2001-07-11
2016-03-21
ARKADIUSZ MAREK BINDER
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-11
2004-01-08
MACIEJ ZIELIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-11
2016-03-21
ANNA MARIA NIECHWIEDOWICZ
WICEPREZES
2004-01-08
2008-09-30
2001-07-11
2002-06-24
CHAŁUBIŃSKIEGO, 28, GDAŃSK, 80-809, GDAŃSK, POLSKA
2002-06-24
2007-07-09
CIESZYŃSKIEGO, 1, GDAŃSK, 80-809, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie