KRS 0000026734
NIP6452167919
REGON27644590000000
NazwaDOMACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOMACH
Data rejestracji 11 lip 2001 (23 lata temu) 11 lip 2001
Data usunięcia 11 mar 2015 11 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAGÓRSKA, 167, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 217000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #9252B OCHRONA ZABYTKÓW #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWVAEPLAN GMBH
Wspólnik
2001-07-11
2015-03-11
217 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 217.000,00;-ZŁ
TADEUSZ JUSTYN PISALSKI
Prokurent
2001-07-11
2006-12-14
SAMOISTNA
MANFRED HIRLER
Likwidator
2005-10-18
2015-03-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PROKURENCI SAMODZIELNIE
ORTWIN LESOINE
PREZES ZARZĄDU
2001-07-11
2002-07-08
MANFRED HIRLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-08
2005-10-18
2001-07-11
2005-10-18
HIRLER VAEPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-18
2011-10-26
HIRLER VAEPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie