KRS 0000026427
NIP7251814471
REGON47288680200000
Nazwa"TAXI CLASSIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTAXI CLASSIC
Data rejestracji 10 lip 2001 (23 lata temu) 10 lip 2001
Data usunięcia 25 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MAŁACHOWSKIEGO, 14/16, ŁÓDŹ, 90- 158, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6021A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI #6021B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY #6021C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY #6022Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #6420 TELEKOMUNIKACJA #7440Z REKLAMA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMARIAN TADEUSZ MANKIEWICZ
Wspólnik
2001-07-10
2019-09-25
51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁOTYCH (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF JÓZEF GÓRA
Wspólnik
2001-07-10
2004-12-01
49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z LECHEM MIKSĄ
LECH MIKSA
Wspólnik
2001-07-10
2004-12-01
49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z KRZYSZTOFEM GÓRĄ
MICHAŁ STANISŁAW MANKIEWICZ
Wspólnik
2004-12-01
2019-09-25
49 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁ
MARIAN TADEUSZ MANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-10
2019-09-25
MICHAŁ STANISŁAW MANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-10
2019-09-25
ELŻBIETA BOŻENA MANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-10
2019-09-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 10.000,00 ZŁOTYCH (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LECH MIKSA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-10
2004-12-01
ANETA IZABELA PINTERA
PREZES ZARZĄDU
2004-12-01
2019-09-25
KRZYSZTOF JÓZEF GÓRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-10
2004-12-01
2001-07-10
2002-10-23
PIŁSUDSKIEGO, 7, ŁÓDŹ, 90- 368, ŁÓDŹ, POLSKA
2002-10-23
2004-12-01
MAŁACHOWSKIEGO, 14/16, ŁÓDŹ, 90-158, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie