KRS 0000026390
NIP5252128179
REGON01499378600000
Nazwa"DENIS' SCHOOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDENIS' SCHOOL
Data rejestracji 11 lip 2001 (23 lata temu) 11 lip 2001
Data usunięcia 07 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MŁYNARSKA, 7, WARSZAWA, 01-205, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.ANNA BARTOS
Wspólnik
2002-04-08
2016-07-07
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500 ZŁ
YURY KARLOV
Wspólnik
2006-05-05
2015-07-15
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.500 ZŁ
DARIUSZ BARTOS
Wspólnik
2015-07-15
2016-07-07
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.500,- ZŁOTYCH
STANISLAV MAZOUROV
Wspólnik
2001-07-11
2016-07-07
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000 ZŁ
ANNA BARTOS
Likwidator
2015-09-10
2016-07-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAZDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
STANISLAV MAZOUROV
PREZES ZARZĄDU
2001-07-11
2015-09-10
ANNA BARTOS
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-08
2015-09-10
2001-07-11
2015-09-10
"DENIS' SCHOOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-11
2004-03-11
MARSZAŁKOWSKA, 138, WARSZAWA, 00-004, WARSZAWA, POLSKA
2004-03-11
2009-09-21
JANA PAWŁA II, 12, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie