KRS 0000026194
NIP9461828629
REGON43076069500000
NazwaDRUKARNIA "PEKTOR" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDRUKARNIA "PEKTOR" W LUBLINIE
Data rejestracji 09 lip 2001 (23 lata temu) 09 lip 2001
Data usunięcia 25 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZESMYK, 7, LUBLIN, 20-341, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 78300,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9461828629
data rejestracji 01 mar 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 kwi 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #744 REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMIROMAN WŁADYSŁAW BOSAK
Wspólnik
2001-07-09
2019-06-25
111UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11100ZŁ.
BEATA HARASIM
Prokurent
2003-10-14
2018-01-12
SAMOISTNA
KRZYSZTOF KIZIŃSKI
Likwidator
2018-01-12
2019-06-25
JAROSŁAW ARTUR ROJEK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-05-29
HALINA STANISŁAWA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2012-05-11
KATARZYNA POMORSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-05-29
GRAŻYNA FIL
Członek Organu Nadzoru
2002-05-29
2003-05-30
TERESA GRUDZIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-29
2013-05-07
JACEK JULIUSZ SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2010-04-29
ROMAN WŁADYSŁAW BOSAK
Członek Organu Nadzoru
2010-04-29
2012-05-11
KATARZYNA POMORSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-04-28
2019-06-25
JOANNA DANUTA KOPYŚĆ
Członek Organu Nadzoru
2014-04-28
2019-06-25
HALINA STANISŁAWA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-05-07
2019-06-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF KIZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-09
2018-01-12
2001-07-09
2018-01-12
DRUKARNIA "PEKTOR" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie