KRS 0000026123
NIP7292406906
REGON47023650800000
NazwaFUNDACJA KOPERNIKA
Krótka nazwaKOPERNIKA
Data rejestracji 12 lip 2001 (23 lata temu) 12 lip 2001
Data usunięcia 22 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres PADEREWSKIEGO, 13, ŁÓDŹ, 93-530, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #245 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #1588Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCHJADWIGA MARIA BOROWSKA KUŹMICKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2006-05-22
LESŁAW BRODOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2006-05-22
BOLESŁAW SŁOMKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2006-05-22
JERZY ZBIGNIEW BADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-22
2023-08-22
IWONA SPYCHALSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-22
2009-11-20
JANUSZ KAZIMIERZ KONOPACKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-22
2023-08-22
BOLESŁAW SŁOMKA
Członek Organu Nadzoru
2009-11-20
2023-08-22
EWA MARIA KUCHARSKA
Likwidator
2022-12-15
2023-08-22
ALEKSANDRA KACZMAREK
Likwidator
2022-12-15
2023-08-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiPREZES ALBO WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI I JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JERZY ZBIGNIEW BADOWSKI
PREZES
2001-07-12
2006-05-22
PAWEŁ KAZIMIERZ DYKTYŃSKI
WICEPREZES
2001-07-12
2006-05-22
PAWEŁ KAZIMIERZ DYKTYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-22
2022-12-15
RYSZARD PIOTR KOWSKI
SEKRETARZ
2001-07-12
2006-05-22
JÓZEF WIESŁAW TAZBIR
CZŁONEK
2001-07-12
2004-02-09
ZBIGNIEW MARIAN KAURZEL
CZŁONEK
2001-07-12
2006-05-22
EWA MARIA KUCHARSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-05-22
2022-12-15
BOLESŁAW SŁOMKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-05-22
2009-11-20
ALEKSANDRA KACZMAREK
SEKRETARZ ZARZĄDU
2006-05-22
2022-12-15
JÓZEF WIESŁAW TAZBIR
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-22
2009-11-20
2001-07-12
2009-11-20
PABIANICKA, 62, ŁÓDŹ, 93-513, ŁÓDŹ, POLSKA
2009-11-20
2010-02-11
WÓLCZAŃSKA, 243, ŁÓDŹ, 93-035, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie